Hanes ariannol SUFFOLK COALITION OF DISABLED PEOPLE
Rhif yr elusen: 1146878
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.28k | £45.47k | £39.54k | £10.18k | £10.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.46k | £75.02k | £42.61k | £36.93k | £36.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £92.43k | £36.20k | £36.20k | £4.00k | £10.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.