ymddiriedolwyr EHOSPICE
Rhif yr elusen: 1146303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Suresh Kumar | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||||
Kevin Toolis | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Rosalind Ann Taylor | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||
PROFESSOR JULIA DOROTHY DOWNING | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|||||||
Dr Stephen Robert Connor | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||||
Dr ELIZABETH GWYTHER | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
|
||||||
Rev'd Canon PETER LESLIE HOLLIDAY | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.