ymddiriedolwyr CHRISTCHURCH ILKLEY
Rhif yr elusen: 1148214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID ROBERT GOULDESBROUGH | Cadeirydd | 18 July 2012 |
|
|
||||
John Stanley | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Hetley Burnham | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Patricia Fisher | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan Hugh Walker | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Shelia Carruthers | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Colin Brunold | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
John Sayers | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Prof Apostolos Vourdas | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Walbank | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Karen Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Lynda Duttine | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|||||
Christine Mary Knamiller | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Judith Smith | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Evans | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Valerie Worrall | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Margaret Cook | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Revd Dr Roberta Ruth Topham | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Janet Thompson | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Iain Thake | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.