Hanes ariannol UBS UK Donor-Advised Foundation
Rhif yr elusen: 1153551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.88m | £85.60m | £100.85m | £40.96m | £163.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.94m | £50.09m | £28.96m | £38.33m | £110.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.23m | £82.23m | £96.88m | £36.66m | £159.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.65m | £3.37m | £3.97m | £4.30m | £4.73m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £96.88m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.61m | £49.74m | £28.48m | £37.73m | £109.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £330.00k | £351.00k | £478.00k | £600.00k | £839.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.00k | £42.00k | £54.00k | £124.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.57m | £49.69m | £28.42m | £37.60m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £330.00k | £351.00k | £478.00k | £600.00k | £839.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.