Hanes ariannol CARERS LINK - LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 1156275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £907.86k | £961.33k | £955.02k | £965.06k | £969.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £828.96k | £821.13k | £881.96k | £865.77k | £874.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £615.11k | £713.28k | £740.52k | £757.11k | £807.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.64k | £37.45k | £12.18k | £36.90k | £38.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £37.60k | £10.48k | £33.31k | £34.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £851.63k | £860.76k | £895.16k | £888.26k | £893.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £592 | £520 | £332 | £180 | £2.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £25.00k | £36.87k | £6.42k | £1.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.47k | £718.73k | £829.57k | £776.61k | £775.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.30k | £81.75k | £52.40k | £75.86k | £98.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £56.36k | £11.75k | £12.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £63.20k | £20.65k | £0 | £13.31k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.