ymddiriedolwyr RAY (REFUGEE ACTION YORK)
Rhif yr elusen: 1154065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Hugh Croft | Cadeirydd | 23 October 2022 |
|
|||||
Valentin Muhire | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Angela Creswick | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||
Rachel Bateson | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Mary McCormack | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Annette Maas | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Marwa Dorai | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.