ymddiriedolwyr GIRLGUIDING - DERBYSHIRE NORTH EAST AREA
Rhif yr elusen: 1158911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Angela Sara Nightingale | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||
Ellen Patricia Roper | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Julie Lodge | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Amy Millward | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Hayden | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
HILARY ANGELA ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Emma Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sara Fry | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Mary Glyn Kellary | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Claire McKinley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
GILLIAN MARY BALL | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.