Hanes ariannol THE PROUD TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1161102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £962.21k | £2.98m | £994.00k | £1.07m | £906.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.83k | £768.57k | £718.21k | £806.37k | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £122.74k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £436.33k | £934.45k | £218.06k | £293.66k | £227.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.48k | £2.07m | £123.17k | £125.76k | £88.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.79k | £107.09k | £26.33k | £63.42k | £65.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £820.54k | £797.92k | £841.63k | £877.10k | £743.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.39k | £4.39k | £2.87k | £3.31k | £9.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £624.38k | £738.26k | £717.50k | £798.33k | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.45k | £30.31k | £708 | £8.04k | £5.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.29k | £60.14k | £238.57k | £2.66k | £403.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.