Hanes ariannol CARE AFTER COMBAT
Rhif yr elusen: 1159342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £347.44k | £372.49k | £593.67k | £500.05k | £382.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £530.58k | £482.20k | £401.30k | £445.54k | £489.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £250.24k | £221.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £119.00k | £145.86k | £12.08k | £9.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £326.80k | £461.14k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £72.29k | £38.91k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £194.58k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £395.48k | £428.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.82k | £11.57k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £126.33k | £18.35k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £5.89k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.