ymddiriedolwyr THE ALFRED GILLETT TRUST
Rhif yr elusen: 1165528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cato Pedder | Cadeirydd | 02 December 2016 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Roger Michael Eckersley Maslin | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Dr Kate Rambridge | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Eleanor Gould | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||
David Berkeley Hill | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Patrick Colton | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Cllr Martin Lovell | Ymddiriedolwr | 10 February 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||
RICHARD BANCROFT CLARK | Ymddiriedolwr | 28 September 2002 |
|
|||||||||||||||||||||||||
HUGH RUTHVEN PYM | Ymddiriedolwr | 28 September 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.