ymddiriedolwyr BUXTON CRESCENT HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1178526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Louise Pollard | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Page | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
David John Lowther | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Lynn Patricia McLoughlin | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Victoria Jane Reeves | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Alice Jessica Martin | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Jean Todd | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Dr SARAH EILEEN RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
TINA HEATHCOTE | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
JENNIFER SPENCER | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|||||
TONY ARTHUR KEMP | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.