ymddiriedolwyr DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN CONTACT
Rhif yr elusen: 511222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Burtenshaw Chamberlain | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|||||
Thomas Cudmore | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Mahilranee Christine Townsend | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Mark Spence | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Michael John Thomas | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
David Whitehorn | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Dr Sally Caroline Mary Hall | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.