ymddiriedolwyr MINCHINHAMPTON MARKET HOUSE CIO
Rhif yr elusen: 1180035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTIN MARK HODGES | Cadeirydd | 21 September 2018 |
|
|
||||
Christopher Cheetham | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Alistair Hampson | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Dr Annis May Timpson | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Linda Grist | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Joe May | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
John Stanley Waddington | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
PHIL HALE | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
ALAN EDWARD VAUGHAN | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.