ymddiriedolwyr ST JAMES'S CHURCH, RYDE
Rhif yr elusen: 1181957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMES Henry Aufrere LEGGETT DIPHE | Cadeirydd | 31 August 1997 |
|
|
||||
Nathan John Hassett | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
REGINALD PAUL WILLIAM BELL MBE | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Beryl Wright | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Matthew Adam Ostler | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Philip Leslie Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Patricia Anne Cotton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Fiona Suzanne Hunt | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Roger Sidney Colman | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Peter David Wyatt | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.