Hanes ariannol SCARBOROUGH SOCIAL ACTION CENTRE (ST MARY'S WITH HOLY APOSTLES)
Rhif yr elusen: 1183490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £231.34k | £371.75k | £363.22k | £346.69k | £393.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.92k | £306.75k | £395.87k | £359.90k | £302.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.00k | £16.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.00k | £81.60k | £130.54k | £71.90k | £91.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.