ymddiriedolwyr MAX'S TRUST
Rhif yr elusen: 1184081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Stahly | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Deepti Grover | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Kate MacFarlane | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Helen Millard | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||||
ANDREW RONALD BUTTON | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|||||||
Hattie Crosthwaite-Eyre | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||
Cassie Finnigan | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||
Katrina Marie Tyler | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.