ymddiriedolwyr PUTNOE HEIGHTS CHURCH
Rhif yr elusen: 1190242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Lindon Alusine Sandy | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Susan Lesley Marks | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Rev Leslie Noon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev Michael Glenn Giles | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Nigel Howard Firban | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
NICHOLAS GILSON GUY | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||
JENNIFER ANN SNELSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
ANDREW WILLIAM DENNISON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
sarah joanne barrow mrs | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
SHELLY DENNISON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
SUSAN ALLEN | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Susan Frances Edwards | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Christine Ann Nixon | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Margaret Massey | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Sylvia Aline Cohen | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
George Barry Snelson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Margaret Christine Peck | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.