ymddiriedolwyr THE BRYN ILLTYD YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 524184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Patricia Powell | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||
Dawn Howles | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Graham Morgan | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Alyson Jones | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|||||
DR PETER DAVID ELLIS | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
ROY RICHARDS | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN DOLLOWAY WELLSBURY | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
AUDREY HANNAH JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.