Hanes ariannol NORTHERN COLLEGE (UNITED REFORMED AND CONGREGATIONAL)
Rhif yr elusen: 529253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £576.85k | £517.66k | £480.26k | £488.76k | £516.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £533.93k | £579.30k | £537.21k | £568.18k | £603.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.86k | £1.46k | N/A | N/A | £1.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £406.54k | £377.72k | N/A | N/A | £367.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £168.44k | £138.49k | N/A | N/A | £147.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £70 | £70 | N/A | N/A | £75 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £508.88k | £555.62k | N/A | N/A | £577.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.05k | £23.68k | N/A | N/A | £25.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.28k | £15.32k | N/A | N/A | £16.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.05k | £23.68k | N/A | N/A | £25.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.