ymddiriedolwyr THE BROMLEY TRUST
Rhif yr elusen: 801875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Eleanor Brown | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Alison Martha McGinley | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Dr Jamie Stuart Bennett | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Phillip John Everett | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Roderick David Clark | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|||||
HELEN CURTIS | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Adam McCormack | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|||||
Fiona Clare Cramb | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.