Hanes ariannol WORLD LAND TRUST
Rhif yr elusen: 1001291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.70m | £7.09m | £8.19m | £8.79m | £10.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £6.32m | £8.16m | £8.48m | £7.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.00k | £8.00k | £4.46k | £4.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.44m | £6.78m | £7.53m | £7.62m | £8.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.00k | £11.00k | £11.00k | £11.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £168.00k | £277.00k | £616.00k | £1.12m | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £36.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.00k | £51.00k | £38.00k | £44.00k | £118.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.03m | £2.04m | £1.40m | £544.00k | £804.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.78m | £5.86m | £7.55m | £7.87m | £7.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £444.00k | £461.00k | £606.00k | £611.00k | £598.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.00k | £35.00k | £54.00k | £64.00k | £64.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.81m | £4.83m | £6.39m | £6.27m | £5.18m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.00k | £10.00k | £12.00k | £9.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.