Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF STORETON WOODS
Rhif yr elusen: 1001472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 NOVEMBER 1990 AS AMENDED 17 NOVEMBER 1992, 10 NOVEMBER 1994, 1 MARCH 1996, 21 MARCH 1997, 23 MARCH 1999 AND 18 MARCH 2008 AS AMENDED 14/4/15
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, PROTECT AND IMPROVE THE LAND KNOWN AS STORETON WOODS AND TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE NATURAL PLANT AND ANIMAL LIFE THEREIN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.