Hanes ariannol PRAXIS SERVICE
Rhif yr elusen: 1007319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £648.79k | £688.44k | £697.63k | £675.04k | £734.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.76k | £478.12k | £497.02k | £445.32k | £582.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £117.16k | £117.16k | £111.23k | £111.23k | £111.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £80 | £110 | £18.38k | £242 | £2.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £668.58k | £674.68k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £647.85k | £0 | £0 | £0 | £730.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £854 | £903 | £124 | £120 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £647.43k | £10.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £490.76k | £478.12k | £497.02k | £445.32k | £582.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £6.60k | £6.60k | £12.63k | £19.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.