Dogfen lywodraethu THE HOPE KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1010321
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 FEBRUARY 1992 AS AMENDED BY S74 (2) D (II) RESOLUTION 8 JUNE 1998 AND 5 NOVEMBER 1998. AS AMENDED 10 JANUARY 1999 AND 27 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS ATTENDING HOPE HOSPITAL WHO ARE SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.