Dogfen lywodraethu MAKTAB TARIGHAT OVEYSSI SHAHMAGHSOUDI (SCHOOL OF ISLAMIC SUFISM)
Rhif yr elusen: 1010542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 18 OCTOBER 1991 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 9 MARCH 2006, 15 JUNE 2006, 22 JANUARY 2009 AND 9 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO ESTABLISH THE TEACHING, PRACTICE AND ADVANCEMENT OF RELIGION AND EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AROUND THE WORLD IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND TENETS OF SUFISM AS PRACTISED BY MTO
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.