ymddiriedolwyr BATH AREA PLAY PROJECT
Rhif yr elusen: 1013897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tania Swift | Cadeirydd | 20 September 2023 |
|
|
||||
Ben Price | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Baz Harding-Clark | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Tracy Hill | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Carly McKeever | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Michael Bogg | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Joan Cooper | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Emma Hendy | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
Vicky Heslop | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.