Hanes ariannol SPRINGBOARD PROJECT
Rhif yr elusen: 1014270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.10k | £374.87k | £412.83k | £355.11k | £400.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.82k | £320.82k | £330.00k | £331.64k | £353.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £143.81k | £134.84k | £128.68k | £95.00k | £111.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.50k | £14.73k | £79.57k | £24.50k | £24.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.