ymddiriedolwyr ST VINCENT'S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1014889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr John Patrick Deehan | Cadeirydd | 28 April 2016 |
|
|||||
Martin Hopson | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Fr Tom Montgomery | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Dominic Parisutham | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Deepak Raj Talwar | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Anthony Joseph Corish | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Gail Williams | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Dr Devkishan Vinay Chauhan | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Kathleen Fox | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Robert Christopher Horsburgh | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Redrup | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
William Parisutham | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
ALAN JOSEPH EDMONDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.