ymddiriedolwyr 2ND SOUTHAM (OPEN) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1020102
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Tyreman | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Ian Gale | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Malcolm Anderson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
LEE DIGBY THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Kyle Ian Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Margaret Theresa Greenway | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|
||||
KATHERYN ANNE FERGUSON | Ymddiriedolwr | 14 September 2007 |
|
|
||||
Gordon Ian Ferguson | Ymddiriedolwr | 18 September 1990 |
|
|||||
HILARY Ann CROSBY | Ymddiriedolwr | 04 July 1989 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.