Hanes ariannol ALNWICK DISTRICT PLAYHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1020404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £646.67k | £437.84k | £590.21k | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £508.06k | £458.65k | £370.85k | £693.35k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £246.00k | £226.18k | £366.52k | £95.59k | £68.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £786.00k | £490.70k | N/A | £333.43k | £651.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.71k | £6.49k | N/A | £16.20k | £18.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £205.23k | £146.04k | N/A | £240.21k | £616.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.61k | £3.43k | N/A | £366 | £3.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £42.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £500.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.02k | £438.08k | N/A | £680.11k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.03k | £20.58k | N/A | £13.24k | £12.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.85k | £30.90k | N/A | £30.49k | £42.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.