Hanes ariannol INTERNATIONAL SERVICE FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1020758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17m | £2.72m | £3.03m | £2.28m | £2.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.91m | £3.64m | £2.70m | £2.55m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.78k | £20.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.07m | £2.64m | £2.96m | £2.21m | £2.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.49k | £77.96k | £72.55k | £64.91k | £68.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.64k | £54.37k | £47.99k | £34.93k | £31.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £451.07k | £379.97k | £690.69k | £95.40k | £290.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.76m | £3.58m | £2.63m | £2.44m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £153.59k | £64.63k | £76.67k | £103.33k | £118.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.53k | £33.48k | £32.76k | £44.41k | £48.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.00k | £15.00k | £30.00k | £10.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.42k | £10.23k | £1.91k | £1.91k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.