Hanes ariannol ABACUS PRE-SCHOOL NURSERY
Rhif yr elusen: 1024415
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.41k | £58.17k | £59.04k | £49.38k | £12.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.29k | £53.04k | £52.64k | £51.42k | £12.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.