ymddiriedolwyr FINGRINGHOE WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1026858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN LILIAN CHAMBERLAIN | Cadeirydd | 10 May 2015 |
|
|
||||
Janet Rowley Davies | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Alison Elizabeth Parkinson | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Judith Guelda Naylor | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Jill Margaret Bellinger | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Valerie Jane Collen | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN BYHAM | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
MRS SUE SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE SUSAN GIBBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIM SANDRA CRANFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.