Hanes ariannol BURNHAM PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1027595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.79k | £49.04k | £55.00k | £73.82k | £126.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.07k | £50.64k | £507.00k | £77.10k | £96.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £113.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.