Hanes ariannol STEPPING STONES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1030793
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 03/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.92k | £283.08k | £323.43k | £361.72k | £339.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.08k | £295.88k | £302.40k | £332.37k | £306.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £230.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.