ymddiriedolwyr EAST SURREY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1032242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Holyoake | Cadeirydd | 20 September 2018 |
|
|
||||
Stephen Skelly | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Saif Ahmedi | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Joel Wall | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Luke Capel | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Paul Weight | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Amanda Doran | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
NICHOLAS HOUGH | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Murray Vincent Hume | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
JOHN FREEBODY | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|||||
KAREN LOUISE RAPSON | Ymddiriedolwr | 26 January 2013 |
|
|
||||
MARTIN OWEN LLOYD | Ymddiriedolwr | 26 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.