ymddiriedolwyr MARTON AND GATE BURTON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 1037651
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Catherine Juliet Medcalf | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Deborah Glenister-Beale | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Dwain Tudor | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Karen Bower-Breen | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Sandra Tudor | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
LORRAINE MUSGRAVE | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Elaine Hewitt | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Rachael Wearring | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Gemma Newbert | Ymddiriedolwr | 14 April 2010 |
|
|
||||
Stephen Gerard Horgan | Ymddiriedolwr | 02 August 2008 |
|
|
||||
MRS GILL WORRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.