ymddiriedolwyr THE SANDWELL CROSSROADS CARE ATTENDANT SCHEME LIMITED
Rhif yr elusen: 1040679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN WYLE | Cadeirydd |
|
||||||
Graham Evans | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Brian Hepburn | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Sonia Merle Davies | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Karen Hepburn | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Jones-Rigby | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Matthew Kelly | Ymddiriedolwr | 29 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.