Hanes ariannol LADYS CREATIVE CENTRE
Rhif yr elusen: 1041528
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.28k | £7.87k | £9.99k | £11.25k | £5.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.50k | £10.57k | £7.18k | £10.92k | £5.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.