Hanes ariannol CENTRE 81 LIMITED
Rhif yr elusen: 1045514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £759.82k | £758.25k | £979.56k | £1.51m | £987.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.21k | £768.33k | £663.53k | £740.31k | £881.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £605.76k | £329.33k | £520.44k | £379.18k | £423.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.24k | £26.44k | £219.24k | £35.77k | £35.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.19k | £101.30k | £420.82k | £726.06k | £388.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.87k | £22.34k | £4.52k | £21.49k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £605.76k | £632.78k | £505.94k | £560.28k | £597.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.82k | £48.28k | £200.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £741.44k | £756.64k | £0 | £740.31k | £872.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.76k | £11.69k | £10.33k | £0 | £9.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.06k | £0 | £740.31k | £21.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £653.20k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.