ymddiriedolwyr BARTLETTS ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 1046074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor John Stephen Parker | Cadeirydd | 01 June 2023 |
|
|||||||
Councillor Janet Louise Burnage | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||||
Mary Greggains | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||
Councillor Simon Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||||
Jennifer Prestage | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||||
Rev Thomas Wharton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
REV Mike Perrott | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
CRAIG HYSLOP FINDLATER | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||||
DIANE HARGREAVES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.