ymddiriedolwyr KEMPTON GREAT ENGINES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1048936
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MALCOLM ANDERSON | Cadeirydd | 13 July 2021 |
|
|
||||
Stephen Brian Hewes | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Valerie Mills | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Abdullah Seba | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||
Felix Guy Charteris | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Richard Albanese | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
Stephen William Fielding | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Martin Christopher Wicks | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
David Robert Lawrie | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.