Hanes ariannol THE ISLAND TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1049722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.05k | £458.38k | £329.44k | £771.83k | £433.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.17k | £352.56k | £505.99k | £634.85k | £787.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £156.69k | £118.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £686.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £43.40k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £34.10k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £8.21k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £504.48k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £371.48k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £30.73k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £232.64k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.