Hanes ariannol CANDID ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1051672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £606.27k | £597.28k | £523.98k | £466.63k | £525.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.21k | £579.04k | £540.90k | £537.07k | £584.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £79.50k | £210.70k | £31.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £96.92k | £210.70k | N/A | £2.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £225.57k | £150.74k | £23.94k | N/A | £77.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £380.70k | £349.61k | £289.34k | N/A | £445.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £150.74k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £372.25k | £398.09k | £484.96k | N/A | £531.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £227.96k | £174.94k | £55.94k | N/A | £45.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.16k | £5.38k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £8.06k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.01k | £0 | N/A | £7.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.