Hanes ariannol RIDERS FOR HEALTH
Rhif yr elusen: 1054565
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.17m | £6.01m | £6.20m | £6.75m | £5.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54m | £5.91m | £6.92m | £6.88m | £6.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.70m | £3.30m | £2.88m | £2.94m | £1.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £334.77k | £500.25k | £444.88k | £386.37k | £493.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00m | £2.17m | £2.83m | £3.25m | £3.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.63k | £28.23k | £32.15k | £11.51k | £22.22k | |
|
Incwm - Arall | £92.86k | £13.15k | £13.45k | £157.25k | £128.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.93k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.81m | £5.14m | £5.84m | £6.12m | £5.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.62k | £85.49k | £81.77k | £84.05k | £63.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £182.07k | £0 | £205.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.