Hanes ariannol FOREST COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1055206
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.34k | £203.29k | £193.73k | £161.11k | £210.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.59k | £240.50k | £195.97k | £194.00k | £238.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.21k | £11.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.81k | £8.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.