Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN PONTLLANFRAITH
Rhif yr elusen: 1055561
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68k | £23.54k | £18.23k | £31.55k | £44.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.15k | £23.28k | £17.86k | £32.36k | £44.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.56k | £13.48k | £31.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £7.18k | £5.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.