Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN BODAWEN
Rhif yr elusen: 1055793
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.53k | £49.57k | £41.28k | £39.05k | £48.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.44k | £40.72k | £44.82k | £50.67k | £47.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.70k | £13.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.70k | £13.30k | £12.60k | £11.54k | £19.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.