Hanes ariannol THE HAWK AND OWL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1058565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.07k | £1.21m | £769.87k | £1.24m | £628.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £675.33k | £541.04k | £600.81k | £833.22k | £616.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £315.06k | £330.25k | £321.46k | £666.92k | £235.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.62k | £63.29k | £44.31k | £74.71k | £116.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £373.22k | £813.23k | £333.54k | £483.65k | £274.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £423 | £624 | £108 | £48 | £796 | |
|
Incwm - Arall | £14.00k | £0 | £70.46k | £13.83k | £1.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.75k | £97.28k | £168.29k | £427.06k | £115.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £607.12k | £471.07k | £560.25k | £792.58k | £570.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.20k | £69.97k | £40.56k | £40.64k | £45.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.35k | £18.31k | £6.45k | £12.51k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.