ymddiriedolwyr THE BARNBY CHOIR
Rhif yr elusen: 1058816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Michael Tonks | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||
Anne Longson | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
Dr Donna Johnstone | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Rollerson | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Shan Bristow | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Sheila Carolyn Leather | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||
ANN ELPHICK | Ymddiriedolwr | 16 May 2006 |
|
|
||||
GILLIAN ELSIE CHRISTIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.